Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Theilgaards Vej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-20 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes Legale ejere: Daniel Munk Torres, Hamza El Marrouni, Thomas Blom Skau Hansen (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes Navne: Lunchbite IVS (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes ObligatoriskEmail: Thomas@theilgaarden.dk (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes Stiftere: Thomas Blom Skau Hansen, Hamza El Marrouni, Daniel Munk Torres (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 fjernes Direktion: Daniel Munk Torres (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Thomas Blom Skau Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Theilgaards Vej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Direktion: Thomas Blom Skau Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-20 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Legale ejere: Daniel Munk Torres, Hamza El Marrouni, Thomas Blom Skau Hansen (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Navne: Lunchbite IVS (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes ObligatoriskEmail: Thomas@theilgaarden.dk (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Stiftere: Thomas Blom Skau Hansen, Hamza El Marrouni, Daniel Munk Torres (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-06-20 tilføjes Vedtægter: 2017-06-20 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)