Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-01 tilføjes Bestyrelse: Merete Riisager Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-05-22 tilføjes Bestyrelse: Line Hartvig Rasch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 6, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrup Station 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-29 tilføjes Bestyrelse: Kristian Emborg (formand) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-01-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Station 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 427, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 57.803,00 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 tilføjes Legale ejere: Futuro Holding ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 tilføjes Reelle ejere: Gert Martin Hald, Søren Sander (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-07-04 fjernes Reelle ejere: Gert Martin Hald, Søren Sander (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-07-05 tilføjes Vedtægter: 2022-07-05 (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-07 tilføjes Direktion: Søren Sander (direktør) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-07 tilføjes Vedtægter: 2019-07-07 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-07-05 tilføjes Legale ejere: Rethink Tech ApS, WATERSIDE ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-07-04 fjernes Legale ejere: Rethink Tech ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-05 tilføjes Reelle ejere: Gert Martin Hald, Søren Sander (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2019-07-04 fjernes Reelle ejere: Gert Martin Hald (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-05-28 tilføjes Vedtægter: 2019-05-28 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-04 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 427, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 427, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 427, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2017-06-20 tilføjes Direktion: Gert Martin Hald (direktør) (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift, udvikling og salg af IT baserede interventioner og løsninger herunder kursusvirksomhed relateret hertil, og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-20 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2017-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2017-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Legale ejere: Rethink Tech ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2017-06-20 tilføjes Navne: Samarbejde Efter Skilsmisse ApS (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Reelle ejere: Gert Martin Hald (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2017-06-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-06-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2017-06-20 tilføjes Stiftere: Rethink Tech ApS (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2017-06-20 tilføjes Vedtægter: 2017-06-20 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-20)