Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2017-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Probus Stjernepladsen ApS. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 tilføjes Bestyrelse: Kaj Tarphage Andersen (formand) (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-30 fjernes Bestyrelse: Jens Pave (formand) (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-29 fjernes Bestyrelse: Kaj Tarphage Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Pave (formand) (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-01-03 fjernes Bestyrelse: Henrik Harald Halberg (formand) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-24 tilføjes Legale ejere: PIA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Legale ejere: PIA INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2017-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-08-28 tilføjes Bestyrelse: Henrik Harald Halberg (formand) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2017-08-28 tilføjes Direktion: Brian Djernes (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 fjernes Direktion: Henrik Gorm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 10.200.000,00 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-29 tilføjes Legale ejere: PIA INTERNATIONAL A/S, DJERNES & ANDREASEN ApS, ALJ HOLDING 2014 ApS, EHJ HOLDING 2014 ApS, EJENDOMSSELSKABET AF 21. JANUAR 2011 ApS, Kaj Tarphage Andersen, TCB PROPERTIES ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2017-06-29 fjernes Legale ejere: PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-19 tilføjes Legale ejere: PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-29 tilføjes Vedtægter: 2017-06-29 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-19 tilføjes Vedtægter: 2017-06-19 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-19 tilføjes Direktion: Henrik Gorm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte og indirekte som holdingselskab at være i besiddelse af kapitalandele i selvstændige selskaber. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-19 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Hjemmeside: www.probusfyn.dk (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: alj@probusfyn.dk (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Navne: Probus Stjernepladsen Holding ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Stiftere: PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-19)