Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2017-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOPCOAT A/S. (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Andersens Vej 63, 9990 Skagen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Danevej 57, 9990 Skagen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-06-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-06-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danevej 57, 9990 Skagen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2017-06-16 tilføjes Direktion: Lasse Olesen (direktør) (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-16 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Legale ejere: Lasse Olesen, Tenna Holm Olesen (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2017-06-16 tilføjes Navne: NF Skagen Holding ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Reelle ejere: Lasse Olesen, Tenna Holm Olesen (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2017-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2017-06-16 tilføjes Stiftere: Tenna Holm Olesen, Lasse Olesen (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Vedtægter: 2017-06-16 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-19)