Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 131, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Direktion: Christian Saman Vithana Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-19 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: saman1994@hotmail.com (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Legale ejere: Christian Saman Vithana Sørensen (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Navne: Vithana Holding ApS (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Reelle ejere: Christian Saman Vithana Sørensen (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Stiftere: Christian Saman Vithana Sørensen (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Vertigo-VR ApS. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Vertigo-VR ApS. (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 131, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 129, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-07-07 tilføjes Navne: Vithana Holding ApS (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-07-06 fjernes Navne: Vithana Holding IVS (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Vedtægter: 2021-07-07 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-07-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 129, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2017-06-19 tilføjes Direktion: Christian Saman Vithana Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-19 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 2.501,00 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: saman1994@hotmail.com (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Legale ejere: Christian Saman Vithana Sørensen (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Navne: Vithana Holding IVS (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2017-06-19 tilføjes Reelle ejere: Christian Saman Vithana Sørensen (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Stiftere: Christian Saman Vithana Sørensen (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Vedtægter: 2017-06-19 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2017-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2017-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-29)