Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2020-11-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 fjernes Direktion: Mark Callesen (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 74, 1620 København V (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rye Gade 22, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@juca.nu (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2019-08-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Carsten Lykke Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Mark Callesen (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rye Gade 22, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-06-16 tilføjes Direktion: Carsten Lykke Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vagtvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-16 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Legale ejere: JUCA EEI ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Navne: JUCA ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Reelle ejere: Mark Callesen, Jimmy Juhl (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Stiftere: JUCA EEI ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Vedtægter: 2017-06-16 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)