Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-25 tilføjes Legale ejere: FN 104 Holding ApS (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-11-25 fjernes Legale ejere: Erik Vinther Poulsen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-11-25 tilføjes Reelle ejere: Erik Vinther Poulsen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-11-24 fjernes Reelle ejere: Erik Vinther Poulsen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 10, 9940 Læsø (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Direktion: Erik Vinther Poulsen (direktør) (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri med eget fartøj, besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Legale ejere: Erik Vinther Poulsen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2017-06-19 tilføjes Navne: FN 104 Carpe Diem ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Reelle ejere: Erik Vinther Poulsen (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2017-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Stiftere: Erik Vinther Poulsen (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Vedtægter: 2017-06-19 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-19)