Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Eva Helena Vennemoes Bjarning Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Hanne Lise Lotte Gotfredsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-01 tilføjes Legale ejere: Eva Helena Vennemoes Bjarning Christensen (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-01 fjernes Legale ejere: Hanne Lise Lotte Gotfredsen (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-01 tilføjes Reelle ejere: Eva Helena Vennemoes Bjarning Christensen (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-01 fjernes Reelle ejere: Hanne Lise Lotte Gotfredsen (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalsvinget 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalsvinget 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2017-12-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostergade 39, kl., 4200 Slagelse (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergade 39, kl., 4200 Slagelse (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2017-06-14 tilføjes Direktion: Hanne Lise Lotte Gotfredsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2017-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed med dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-14 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hannesrengoering.dk (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Legale ejere: Hanne Lise Lotte Gotfredsen (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2017-06-14 tilføjes Navne: Hanne's Rengøring ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Reelle ejere: Hanne Lise Lotte Gotfredsen (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2017-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Stiftere: Hanne Lise Lotte Gotfredsen (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Vedtægter: 2017-06-14 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-19)