Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Toft Olesen | 09.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Anders Petersen | 21.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Andreas Clausen | 16.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Møgelvang Hansen | 29.03.2019 | 09.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Toft Olesen | 16.06.2017 | 29.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Berg Dueholm | 16.06.2017 | 29.03.2019 | bestyrelsesmedlem |