Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 tilføjes Vedtægter: 2023-09-27 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRELDE NÆS CAMPING ApS. (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-01 tilføjes Legale ejere: Camilla Dvinge, Nicolai Dvinge (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-01 fjernes Legale ejere: Palle Søren Hansen, MOGENS STENDRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Camilla Dvinge, Nicolai Dvinge (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-10-31 fjernes Legale ejere: Camilla Dvinge, Nicolai Dvinge (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Camilla Dvinge, Nicolai Dvinge (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Møllers Vej 20, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 150, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-02-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 150, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 150, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 150, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-06-16 tilføjes Direktion: Nicolai Dvinge (direktør) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som et holdingselskab og besiddelse af kapitalandele samt andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-16 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Legale ejere: Camilla Dvinge, Nicolai Dvinge, Palle Søren Hansen, MOGENS STENDRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2017-06-16 tilføjes Navne: TNC Holding ApS (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Reelle ejere: Camilla Dvinge, Nicolai Dvinge (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2017-06-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Stiftere: Palle Søren Hansen, Nicolai Dvinge, MOGENS STENDRUP HOLDING ApS, Camilla Dvinge (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Vedtægter: 2017-06-16 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-16)