Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Rom Knudsen | 01.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Müller | 04.07.2022 | 01.05.2024 | adm. dir |
Thomas Henrik Dresler Petersen | 18.01.2019 | 04.07.2022 | direktør |
Jeppe Müller | 14.06.2017 | 03.07.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lene-Christine Knüttel Winther | 04.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Holmgaard Thomsen | 04.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Müller | 04.07.2022 | formand |
Thomas Henrik Dresler Petersen | 04.07.2022 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Müller | 14.06.2017 | 18.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Preben Edvard Kønig | 14.06.2017 | 18.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Henrik Dresler Petersen | 14.06.2017 | 18.01.2019 | formand |