Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 55.500,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Vedtægter: 2021-06-21 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-05-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 55.000,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-04-24 tilføjes Vedtægter: 2018-04-24 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2017-06-16 tilføjes Direktion: Anders Tang Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: joyofliving@tangchristensen.dk (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Legale ejere: Anders Tang Christensen, Frieda Karenn Syrota Christensen (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-06-16 tilføjes Reelle ejere: Anders Tang Christensen, Frieda Karenn Syrota Christensen (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllestensparken 20, 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejerskab af aktier og anparter og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-16 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Navne: JoyofLiving ApS (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Stiftere: Anders Tang Christensen (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Vedtægter: 2017-06-12 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-16)