Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kapital | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-19 tilføjes Hjemmeside: Loyaltor.dk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@loyaltor.dk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: thomasolesen2005@yahoo.dk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-08 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): true (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-08 tilføjes Legale ejere: DVT ehf, Fasteignafélagið Grásteinn ehf (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-08 tilføjes Vedtægter: 2017-09-08 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 22, 4140 Borup (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Direktion: Thomas Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed, eje kapitalandele i andre virksomheder samt at software udvikle og al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: thomasolesen2005@yahoo.dk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-06-15 tilføjes Legale ejere: Thomas Olesen (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Navne: Loyaltor ApS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Olesen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Stiftere: Thomas Olesen (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Vedtægter: 2017-06-15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-15)