Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Engkrogen 1, st., 8260 Viby J (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-13 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-15 fjernes Legale ejere: Mikkel Kristian Fenneberg (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-15 fjernes Navne: Fenneberg Holding IVS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-15 fjernes Stiftere: Mikkel Kristian Fenneberg (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Mikkel Kristian Fenneberg (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engkrogen 1, st., 8260 Viby J (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Direktion: Mikkel Kristian Fenneberg (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration og investering i andre virksomheder samt anden hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-13 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Legale ejere: Mikkel Kristian Fenneberg (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Navne: Fenneberg Holding IVS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Stiftere: Mikkel Kristian Fenneberg (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-06-13 tilføjes Vedtægter: 2017-06-13 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Dronaar IVS. (offentliggjort 2018-12-05)