Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Meldgårdsvej 121, 8830 Tjele (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Direktion: Niels Olfert Bach Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-15 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Legale ejere: NIELS OLFERT BACH ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Navne: Varrotech ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Reelle ejere: Niels Olfert Bach Andersen (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Stiftere: NIELS OLFERT BACH ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-11-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meldgårdsvej 121, 8830 Tjele (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Meldgårdsvej 121, 8830 Tjele (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meldgårdsvej 121, 8830 Tjele (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Meldgårdsvej 121, 8830 Tjele (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meldgårdsvej 121, 8830 Tjele (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-06-15 tilføjes Direktion: Niels Olfert Bach Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed herunder ved brug af 3D-print samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-15 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Legale ejere: NIELS OLFERT BACH ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Navne: Varrotech ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Reelle ejere: Niels Olfert Bach Andersen (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Stiftere: NIELS OLFERT BACH ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Vedtægter: 2017-06-15 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2017-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-03)