Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: Sps.gruppen@gmail.com (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Kontaktoplysninger: gulve@spsgruppen.dk (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedeparken 223, 1. tv., 2750 Ballerup (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Morelvej 9, 3660 Stenløse (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2021-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2021-04-30 tilføjes Navne: SPS. Gruppen aps (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2021-04-29 fjernes Navne: SPS. Gruppen IVS (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2021-04-30 tilføjes Vedtægter: 2021-04-30 (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2021-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2021-04-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morelvej 9, 3660 Stenløse (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2021-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 74, 1. tv., 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: gulve@spsgruppen.dk (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 74, 1. tv., 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2017-06-14 tilføjes Direktion: Sebastian Szeffer (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-14 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Legale ejere: Sebastian Szeffer (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Navne: SPS. Gruppen IVS (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2017-06-14 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Szeffer (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Stiftere: Sebastian Szeffer (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Vedtægter: 2017-06-14 (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2017-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2017-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-15)