Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 175, 2. tv., 1123 København K (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Direktion: Dan Højgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-02 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Legale ejere: INDUSTRI UDVIKLING IV K/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Navne: IU IV INVEST 13 ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Stiftere: INDUSTRI UDVIKLING IV K/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-04-03 sletter virksomheden Ejerskaber: 9altitudes Holding DK ApS. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 sletter virksomheden Ejerskaber: 9altitudes Holding DK ApS. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-06-01 fjernes Direktion: Lars Blavnsfeldt (direktør) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-12 fjernes Direktion: Lars Buhl (direktør) (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 175, 2. tv., 1123 København K (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Direktion: Lars Buhl (direktør) (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-02 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Legale ejere: INDUSTRI UDVIKLING IV K/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Navne: IU IV INVEST 13 ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Stiftere: INDUSTRI UDVIKLING IV K/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Vedtægter: 2017-06-02 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)