Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Godt Smil Sønderborg Leasing ApS. (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 tilføjes Bestyrelse: Anders Bjergegaard (formand) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-09 fjernes Bestyrelse: Robin Kristofer Molvin (formand) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-08 fjernes Bestyrelse: Anders Bjergegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Bestyrelse: Robin Kristofer Molvin (formand) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Niels Retbøll (formand) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perlegade 52, 2., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Perlegade 48, 2., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perlegade 48, 2., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-06-13 tilføjes Bestyrelse: Niels Retbøll (formand) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2017-06-13 tilføjes Direktion: Kristina Englund Rossen (direktør) (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-13 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Legale ejere: Tandlægeselskabet Englund Holding ApS, GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Godt Smil Sønderborg ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Reelle ejere: Kristina Englund Rossen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2017-06-13 tilføjes Stiftere: Tandlægeselskabet Englund Holding ApS, GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Vedtægter: 2017-06-13 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-14)