Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mette Gry Mørch Axel(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helle Westergaard(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Annfríð Nejst Hansen(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mette Gry Mørch Axel | 01.01.2007 | Ved Lindelund 175, 2605 Brøndby |
Annfríð Nejst Hansen | 02.09.2013 | Nansensgade 47, 1366 København K |
Helle Westergaard | 06.01.2016 | Vagtelvej 17, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Falkon Repair IVS | 38283502 | NORMAL | Detailhandel med telekommunikationsudstyr (474200) |
Hansen & Company ApS | 38710982 | NORMAL | Frisørsaloner (960210) |
Hansen og company | 16018872 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
KAMPMANN ApS | 35468137 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (463900) |
RAKU RAKU ApS | 33386559 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Vangsbjerg Ledelsesrådgivning | 33546866 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
smartfix.dk | 39408236 | Aktiv | Reparation af kommunikationsudstyr (951200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.08.2018 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg |
24.10.2019 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg |
28.01.2021 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg |
08.03.2021 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 37, 2000 Frederiksberg |
Hansen & Company ApS. |
Sidst opdateret den 30.09.2021 og angivet som gældende fra 23.09.2021 (1099 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HANSEN & CO. LYSTRUP ApS | 10178134 |
HANSEN & CO A/S | 21759635 |
HANSEN & CO ApS | 27763863 |
HANSEN & CO HOLDING ApS | 36457260 |
Hansen & Co Management | 26679222 |
Hansen & Company IVS | 38710982 |
HANSEN & DAHL ApS | 33066341 |
HANSEN & DALL ApS | 31871603 |
Hansen & Ersbøll Agenda ApS | 33156499 |
Hansen & Fisk ApS | 38980890 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mette Gry Mørch Axel(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Helle Westergaard(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Annfríð Nejst Hansen(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 57 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mette Gry Mørch Axel(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 2 |
Helle Westergaard(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 2 |
Annfríð Nejst Hansen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 1 | 2 | 1 |
Sum | 0 | 3 | 4 | 5 |
Pct. | 0 % | 25 % | 33 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |