Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-21 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2017-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: BOTJEK CENTER NORDKØBENHAVN ApS. (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BOTJEK CENTER ØST ApS. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegnsvej 41, 2850 Nærum (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Direktion: Martin Helbo Håkonsson (direktør) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje anparter i tilknyttede virksomheder samt al virksomhed efter direktionens skøn beslægtet hermed. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-09 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Legale ejere: Martin Helbo Håkonsson (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Navne: Martin Håkonsson Holding ApS (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Reelle ejere: Martin Helbo Håkonsson (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Stiftere: Martin Helbo Håkonsson (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Vedtægter: 2017-06-09 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-13)