Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 19, 2300 København S (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-13 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Legale ejere: Neil Stuart Watson Murray (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Navne: Plan A Ventures IVS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Stiftere: Neil Stuart Watson Murray (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-05-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 fjernes Direktion: Neil Stuart Watson Murray (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 19, 2300 København S (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Direktion: Neil Stuart Watson Murray (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri herunder gennem holdingvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-13 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Legale ejere: Neil Stuart Watson Murray (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Navne: Plan A Ventures IVS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Stiftere: Neil Stuart Watson Murray (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-06-13 tilføjes Vedtægter: 2017-06-13 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)