Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Mallings Kvarter 10, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Direktion: Andreas Heegaard Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Legale ejere: Bjarne Skou Lauritsen Holding ApS, AHE Holding af 26.02.2014 ApS, Jacob Sig Treldal Hansen, Anders Jokumsen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Navne: BAJA IVS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Reelle ejere: Jacob Sig Treldal Hansen, Bjarne Skou Lauritsen, Anders Jokumsen, Andreas Heegaard Christiansen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Stiftere: Jacob Sig Treldal Hansen, Bjarne Skou Lauritsen Holding ApS, Anders Jokumsen, AHE Holding af 26.02.2014 ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AGRIT ApS. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2020-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Mallings Kvarter 10, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Mallings Kvarter 10, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Mallings Kvarter 10, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2017-05-30 tilføjes Direktion: Andreas Heegaard Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive forskning, produktion, handel og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed, herunder besiddelse af kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 4,00 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Legale ejere: Bjarne Skou Lauritsen Holding ApS, AHE Holding af 26.02.2014 ApS, Jacob Sig Treldal Hansen, Anders Jokumsen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Navne: BAJA IVS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Reelle ejere: Jacob Sig Treldal Hansen, Bjarne Skou Lauritsen, Anders Jokumsen, Andreas Heegaard Christiansen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Stiftere: Jacob Sig Treldal Hansen, Bjarne Skou Lauritsen Holding ApS, Anders Jokumsen, AHE Holding af 26.02.2014 ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Vedtægter: 2017-05-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-21)