Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Legale ejere | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Reelle ejere: Thomas Hvalsø Hansen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-21 fjernes Reelle ejere: Thomas Hvalsø Hansen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: Administration@hasbo.nu (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2021-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Rene Hasbo (direktør) (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2021-01-01 fjernes Direktion: Carsten Bruun Madsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-22 tilføjes Direktion: Thomas Hvalsø Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-22 fjernes Direktion: Lars Thomsen (direktør) (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-11-29 tilføjes Vedtægter: 2018-11-29 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2018-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Heises Vej 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-02 tilføjes Direktion: Lars Thomsen (direktør) (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-03-02 fjernes Direktion: Stephan Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-02 tilføjes Legale ejere: Imbro - Langfredparken A/S (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-02 fjernes Legale ejere: VS Udvikling Sabro ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-02 tilføjes Reelle ejere: Thomas Hvalsø Hansen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2018-03-02 fjernes Reelle ejere: Stephan Sørensen (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-02 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-02 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-02 tilføjes Vedtægter: 2018-03-02 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2017-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Heises Vej 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-06-02 tilføjes Direktion: Stephan Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje, administrere og sælge fast ejendom samt anden hermed efter ledelsens skøn forbunden virksomhed (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-02 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-02 tilføjes Legale ejere: VS Udvikling Sabro ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-06-02 tilføjes Navne: LFP - Etape 1 ApS (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-02 tilføjes Reelle ejere: Stephan Sørensen (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-06-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2017-06-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2017-06-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-02 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-06-02 tilføjes Stiftere: VS Udvikling Sabro ApS (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-06-02 tilføjes Vedtægter: 2017-06-02 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-13)