Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyssevej 6, 8981 Spentrup (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Binavne: Top-IT IVS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-12 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-23 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Hjemmeside: www.topit.dk (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Kontaktoplysninger: info@topit.dk (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Legale ejere: Henrik Pedersen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Navne: Topit IVS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Reelle ejere: Henrik Pedersen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Stiftere: Henrik Pedersen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Bestyrelse: Henrik Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Henrik Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning, uden yderligere aktiviteter i virksomheden. (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2020-01-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2020-01-30 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyssevej 6, 8981 Spentrup (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2019-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-23 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2019-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-23 tilføjes Bestyrelse: Henrik Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-01-23 tilføjes Direktion: Henrik Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-01-16 fjernes Direktion: Henrik Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Direktøren (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-01-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2017-06-12 tilføjes Binavne: Top-IT IVS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Direktion: Henrik Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Formål: Facilitering og servicering af virksomheders IT løsninger. IT totalløsninger (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2017-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-12 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Hjemmeside: www.topit.dk (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 20,00 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@topit.dk (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Legale ejere: Henrik Pedersen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Navne: Topit IVS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Reelle ejere: Henrik Pedersen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Stiftere: Henrik Pedersen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2017-06-12 tilføjes Vedtægter: 2017-06-12 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-16)