Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2017-06-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Vendsyssel Landdyrlæger ApS. (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-10-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vendsyssel Landdyrlæger ApS. (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2022-09-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2021-11-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-10-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-10-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2020-10-29 tilføjes Vedtægter: 2020-10-29 (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2019-11-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Broagervej 22, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Direktion: Niels Christian Søndergaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Stordyrsdyrlægerne Vendsyssel ApS. (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-08 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Søndergaard Jensen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2017-06-08 tilføjes Navne: Dyrlæge Niels Søndergaard Jensen Holding ApS (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Reelle ejere: Niels Christian Søndergaard Jensen (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2017-06-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2017-06-08 tilføjes Stiftere: Niels Christian Søndergaard Jensen (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Vedtægter: 2017-06-08 (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-12)