Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvangsvej 58, 8250 Egå (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenhøjvej 2, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: viviann@noblehorse.dk (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: Noble Horse ApS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-26 fjernes Navne: EMRA DEVELOPMENT IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-10 tilføjes Direktion: Viviann Deleuran Flethøj (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 fjernes Direktion: Steen Ravn Aagaard (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 tilføjes Legale ejere: Viviann Deleuran Flethøj (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 fjernes Legale ejere: EMRA-HOLDING IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 tilføjes Reelle ejere: Viviann Deleuran Flethøj (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenhøjvej 2, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2017-06-10 tilføjes Direktion: Steen Ravn Aagaard (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor udviklingsopgaver, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-10 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-10 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-10 tilføjes Legale ejere: EMRA-HOLDING IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-06-10 tilføjes Navne: EMRA DEVELOPMENT IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-10 tilføjes Stiftere: EMRA-HOLDING IVS (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-10 tilføjes Vedtægter: 2017-06-10 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-12)