Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: DoDo IVS. (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 29, st. tv., 1700 København V (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-09 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Legale ejere: Pernille Gallus Thang (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Navne: Pernille Gallus Thang IVS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Stiftere: Pernille Gallus Thang (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-04-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 29, st. tv., 1700 København V (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 29, st. tv., 1700 København V (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2018-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-22 fjernes Direktion: Pernille Gallus Thang (direktør) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 29, st. tv., 1700 København V (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2017-06-09 tilføjes Direktion: Pernille Gallus Thang (direktør) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-09 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Legale ejere: Pernille Gallus Thang (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Navne: Pernille Gallus Thang IVS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Stiftere: Pernille Gallus Thang (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Vedtægter: 2017-06-09 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)