Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Neergaards Gade 35, 2300 København S (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Direktion: Peter Grunnet Wang (direktør) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-09 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Kontaktoplysninger: petergrunnetwang@gmail.com (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Legale ejere: EAGW Holding IVS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Navne: PGW Consult IVS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Reelle ejere: Peter Grunnet Wang (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Stiftere: EAGW Holding IVS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Neergaards Gade 35, 2300 København S (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Direktion: Peter Grunnet Wang (direktør) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-09 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: petergrunnetwang@gmail.com (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Legale ejere: EAGW Holding IVS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Navne: PGW Consult IVS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Reelle ejere: Peter Grunnet Wang (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Stiftere: EAGW Holding IVS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Vedtægter: 2017-06-09 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)