Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Direktion | Bestyrelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 39, 4., 1560 København V (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2017-07-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rævegade-Strandgade Holding ApS. (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 54.000,00 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Vedtægter: 2018-06-06 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Direktion: Thomas Esben Khan (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Direktion: Henrik Lið (direktør) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Bestyrelse: Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen (formand) (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Direktion: Henrik Lið (direktør) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage enhver form for investering i fast ejendom, herunder ved køb eller bytte eller indirekte ved tegning eller erhvervelse af ejerandele af enhver art i ejendomsselskaber, samt administration, kontrol, udvikling og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-08 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Legale ejere: TRITUSPARTNER ApS, HANSENGROUP A/S, CHRISPA ApS (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Navne: Rævegade-Strandgade Invest ApS (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Reelle ejere: Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen, Hans Magnus Kolby Hansen, Mads Christian Michelsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Stiftere: TRITUSPARTNER ApS, HANSENGROUP A/S, CHRISPA ApS (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Vedtægter: 2017-06-08 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-09)