Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Navne | Legale ejere | Revisor | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-23 tilføjes Bestyrelse: Astrid Damgaard Ravnsbæk (næstformand) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-05-22 fjernes Bestyrelse: Rikke Horup Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2023-06-15 tilføjes Direktion: Kit Kjærsgaard (direktør) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-15 fjernes Direktion: Grete Elisabeth Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-01 tilføjes Bestyrelse: Malene Ehlerts (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde midlertidigt ophold og beskyttelse (samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed) til kvinder med eller uden børn fra hele Danmark, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold, trusler eller tilsvarende krise/akut krise i relation til deres livsførelse. (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Bestyrelse: Mads Olsen (formand) (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-24 fjernes Bestyrelse: Flemming Trap Højer (formand) (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-23 fjernes Bestyrelse: Mads Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Bestyrelse: Astrid Damgaard Ravnsbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2023-05-01 fjernes Bestyrelse: Michelle Mangor Meisel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-24 tilføjes Vedtægter: 2023-05-24 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Bestyrelse: Michelle Mangor Meisel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-31 fjernes Bestyrelse: Helene Lim Østerby Hvid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2023-02-20 tilføjes Vedtægter: 2023-02-20 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annebergparken 38, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Blindestræde 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Helene Lim Østerby Hvid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Mads Olsen (formand) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-15 fjernes Bestyrelse: Jacob Stenholm Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-09 tilføjes Reelle ejere: Grete Elisabeth Mikkelsen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-11-09 fjernes Reelle ejere: Torsten Mikkelsen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-11-08 fjernes Reelle ejere: Grete Elisabeth Mikkelsen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-10-24 tilføjes Navne: Skovhus Krisecenter ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-23 fjernes Navne: Granhus ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-24 tilføjes Vedtægter: 2022-10-24 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-08-23 tilføjes Vedtægter: 2022-08-23 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Stenholm Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-02-01 fjernes Bestyrelse: Peter Walsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Skovhus Privathospital ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: GRANHØJEN A/S (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 tilføjes Bestyrelse: Flemming Trap Højer (næstformand) (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-04-28 fjernes Bestyrelse: Jacob Stenholm Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Kjærsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-09-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-09-26 fjernes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blindestræde 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Annebergparken 38, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Bestyrelse: Tor Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-02-28 fjernes Bestyrelse: Maria Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-02-27 tilføjes Hovedbranche: Andre former for institutionsophold (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-02-26 fjernes Hovedbranche: Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annebergparken 38, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-06-06 tilføjes Bestyrelse: Maria Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2017-06-06 tilføjes Direktion: Grete Elisabeth Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2017-06-06 tilføjes Formål: 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med socialpsykiatriske og - pædagogiske foranstaltninger og dermed beslægtet virksomhed og er primært at drive botilbud i henhold til lov om social service. (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2017-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-06 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Hovedbranche: Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Legale ejere: GRANHØJEN A/S (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2017-06-06 tilføjes Navne: Granhus ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2017-06-06 tilføjes Reelle ejere: Grete Elisabeth Mikkelsen, Torsten Mikkelsen, Tor Mikkelsen, Maria Olsen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2017-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-06-06 tilføjes Stiftere: GRANHØJEN A/S (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2017-06-06 tilføjes Vedtægter: 2017-06-06 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2017-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-09)