Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Dekret | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 24, kl., 2200 København N (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-09 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Legale ejere: Baktash Ghafoori (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Navne: BG MULTI SERVICE IVS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Reelle ejere: Baktash Ghafoori (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Stiftere: Baktash Ghafoori (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-10-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-05-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-05-29 Statstidende Dekret
Den 2019-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2019-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-07 fjernes Direktion: Baktash Ghafoori (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 24, kl., 2200 København N (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 24, kl., 2200 København N (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 24, kl., 2200 København N (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2017-06-09 tilføjes Direktion: Baktash Ghafoori (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2017-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive godsbehandling og service virksomhed og efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-09 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 24.000,00 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Legale ejere: Baktash Ghafoori (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Navne: BG MULTI SERVICE IVS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Reelle ejere: Baktash Ghafoori (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Stiftere: Baktash Ghafoori (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2017-06-09 tilføjes Vedtægter: 2017-06-09 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)