Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 103, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-06 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@nordjyskservice.dk (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Legale ejere: Mikkel Holmgaard Thylkjær (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Navne: Nordjysk Service IVS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Reelle ejere: Mikkel Holmgaard Thylkjær (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Stiftere: Mikkel Holmgaard Thylkjær (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-01-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-12-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-22 Statstidende Dekret
Den 2019-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Direktion: Mikkel Holmgaard Thylkjær (direktør) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-08-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2017-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 103, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 73, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nordjyskservice.dk (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 73, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-06-06 tilføjes Direktion: Mikkel Holmgaard Thylkjær (direktør) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2017-06-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er kørsel indenfor transport og maskinservice samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-06 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Legale ejere: Mikkel Holmgaard Thylkjær (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Navne: Nordjysk Service IVS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Holmgaard Thylkjær (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Stiftere: Mikkel Holmgaard Thylkjær (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2017-06-06 tilføjes Vedtægter: 2017-06-06 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)