Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-22 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-22 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-01 tilføjes Bestyrelse: Nina Bake (formand) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-01 fjernes Bestyrelse: Tobias Holm Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-01 tilføjes Legale ejere: Rebellion Operations AB (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-01 fjernes Legale ejere: Karlsvognen Holding ApS (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Amin Hassanpour Omrani, Saeid Esmaeilzadeh (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-01 fjernes Reelle ejere: Lennart Holm Pedersen (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-01 tilføjes Vedtægter: 2022-11-01 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-10-31 fjernes Bestyrelse: Simon Holm (formand) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-11 fjernes Legale ejere: Lennart Holm Pedersen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-07-01 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-06 tilføjes Reelle ejere: Lennart Holm Pedersen (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2018-11-05 fjernes Reelle ejere: Lennart Holm Pedersen (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Legale ejere: Karlsvognen Holding ApS (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 7, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 7, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 7, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-05-31 tilføjes Bestyrelse: Simon Holm (formand) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2017-05-31 tilføjes Direktion: Lennart Holm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning og leasing af skurvogne og anden i forbindelse hermed stående virksomhed). (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Hjemmeside: https://karlsvognen.com/ (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: Faktura@karlsvognen.com (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Legale ejere: Lennart Holm Pedersen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Navne: Karlsvognen A/S (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Reelle ejere: Lennart Holm Pedersen (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2017-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Stiftere: Lennart Holm Pedersen (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2017-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-09)