Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Binavne | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordbakken 20, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 12, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 12, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2021-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 1, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 1, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 1, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-03 tilføjes Navne: Ting og gaver ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-02 fjernes Navne: Ting og gaver IVS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-03 tilføjes Vedtægter: 2021-03-03 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 1, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 4, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-06 tilføjes Binavne: Trendybox ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 4, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordbakken 20, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2018-05-30 fjernes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordbakken 20, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Torben Juul Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge legetøj og boligartikler (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Hjemmeside: tingoggaver.dk (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med spil og legetøj (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tingoggaver@gmail.com (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Torben Juul Larsen (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Navne: Ting og gaver IVS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Juul Larsen (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Stiftere: Torben Juul Larsen (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-08)