Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensvej 29, 4. th., 1871 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 18, 1. tv., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Navne: MMHolding ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 fjernes Navne: Mathias Munk Holding IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Vedtægter: 2021-09-29 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 18, 1. tv., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2017-06-08 tilføjes Direktion: Mathias Carøe Munk Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-08 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Legale ejere: Mathias Carøe Munk Hansen (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Navne: Mathias Munk Holding IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-06-08 tilføjes Reelle ejere: Mathias Carøe Munk Hansen (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Stiftere: Mathias Carøe Munk Hansen (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Vedtægter: 2017-06-08 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-08)