Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Dekret | Vedtægter | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Kongevej 4, 8260 Viby J (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Legale ejere: QZ Restauranter ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Navne: QZ FG ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Reelle ejere: Qasem Ziar (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Stiftere: Qasem Ziar (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-05-05 fjernes Direktion: Qasem Ziar (direktør) (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-04 fjernes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 Statstidende Dekret
Den 2021-01-28 tilføjes Navne: QZ FG ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-01-27 fjernes Navne: BS Frederiksgade ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-28 tilføjes Vedtægter: 2021-01-28 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2020-09-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Kongevej 4, 8260 Viby J (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2020-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 59, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-09 tilføjes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-01-09 fjernes Revisor: ReviGroup Invest ApS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-06 tilføjes Navne: BS Frederiksgade ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-01-05 fjernes Navne: BS Aarhus ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-03 tilføjes Navne: BS Aarhus ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-02 fjernes Navne: The Burger Shack Aarhus ApS (offentliggjort 2020-01-04)
Den 2020-01-06 tilføjes Vedtægter: 2020-01-06 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-01-03 tilføjes Vedtægter: 2020-01-03 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 59, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 39, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-01-04)
Den 2019-10-28 tilføjes Legale ejere: QZ Restauranter ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2019-10-28 fjernes Legale ejere: Qasem Ziar (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2019-02-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Revisor: ReviGroup Invest ApS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 39, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-01-04)
Den 2017-06-02 tilføjes Direktion: Qasem Ziar (direktør) (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2017-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive grill forretning samt investering. (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Legale ejere: Qasem Ziar (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2017-06-02 tilføjes Navne: The Burger Shack Aarhus ApS (offentliggjort 2020-01-04)
Den 2017-06-02 tilføjes Reelle ejere: Qasem Ziar (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-06-02 tilføjes Stiftere: Qasem Ziar (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2017-06-02 tilføjes Vedtægter: 2017-06-02 (offentliggjort 2020-01-04)
Den 2017-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-07)