Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sommersgyde 4, 5631 Ebberup (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-11-30 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-08 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Kontaktoplysninger: info@zardlogistics.com (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Navne: Zard Logistics IVS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Stiftere: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-30 Statstidende Dekret
Den 2020-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommersgyde 4, 5631 Ebberup (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Brændkjærgade 60, st. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brændkjærgade 60, st. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bendstrupvej 52, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-27 tilføjes Direktion: Dustin Sohl Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-01-27 fjernes Direktion: Mohamad Abdul Jawad Sulaiman (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-07 tilføjes Direktion: Mohamad Abdul Jawad Sulaiman (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-07 fjernes Direktion: Thorbjørn Anton Strømberg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-27 tilføjes Legale ejere: Dustin Sohl Rasmussen (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-01-27 fjernes Legale ejere: Mohamad Abdul Jawad Sulaiman, Dustin Sohl Rasmussen (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-07 tilføjes Legale ejere: Mohamad Abdul Jawad Sulaiman (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-07 fjernes Legale ejere: Thorbjørn Anton Strømberg (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-27 tilføjes Reelle ejere: Dustin Sohl Rasmussen (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-01-27 fjernes Reelle ejere: Mohamad Abdul Jawad Sulaiman, Dustin Sohl Rasmussen (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-07 tilføjes Reelle ejere: Mohamad Abdul Jawad Sulaiman (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-07 fjernes Reelle ejere: Thorbjørn Anton Strømberg (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-27 fjernes Bestyrelse: Mohamad Abdul Jawad Sulaiman (formand) (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-07 tilføjes Bestyrelse: Mohamad Abdul Jawad Sulaiman (formand) (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@zardlogistics.com (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-11-08 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-11-08 tilføjes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-11-07 fjernes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-11-07 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 tilføjes Navne: Zard Logistics IVS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-29 fjernes Navne: Zard IVS (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Vedtægter: 2019-09-30 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bendstrupvej 52, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 42, 1., 1171 København K (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-25 tilføjes Direktion: Thorbjørn Anton Strømberg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-09-25 fjernes Direktion: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (direktør) (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-25 tilføjes Legale ejere: Thorbjørn Anton Strømberg (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-09-25 fjernes Legale ejere: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-25 tilføjes Reelle ejere: Thorbjørn Anton Strømberg (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-09-25 fjernes Reelle ejere: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (direktør) (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-03-01 fjernes Direktion: Mahyar Ghaedi (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-03-01 fjernes Legale ejere: GHAEDI HOLDING IVS (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-03-01 fjernes Reelle ejere: Mahyar Ghaedi (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2019-03-01 fjernes Bestyrelse: Mahyar Ghaedi (formand) (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 42, 1., 1171 København K (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2017-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 40, kl., 1171 København K (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at agere som et reklamebureau og producere video, film, reklame og anden beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-09-01 tilføjes Bestyrelse: Mahyar Ghaedi (formand) (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2017-09-01 tilføjes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Direktion: Mahyar Ghaedi (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Legale ejere: GHAEDI HOLDING IVS (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2017-09-01 fjernes Legale ejere: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Navne: Zard IVS (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Mahyar Ghaedi (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2017-09-01 fjernes Reelle ejere: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Vedtægter: 2017-09-01 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 fjernes Bibranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-31 fjernes Navne: RH Teleservice IVS (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 40, kl., 1171 København K (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Bibranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Direktion: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg samt reparation af smartphones & tablets samt dermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-11-30 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-08 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-06-08 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-06-08 tilføjes Legale ejere: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Navne: RH Teleservice IVS (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Reelle ejere: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-06-08 tilføjes Stiftere: Ravi Prem Rønnenkamp Holst (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2017-06-08 tilføjes Vedtægter: 2017-06-08 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-02)