Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Givskovvej 4, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kh@kholesen.dk (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2017-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: AirZone ApS. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Grejsdalsvej 1 ApS. (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2022-05-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Investorgruppe 2 Kildeagervej ApS. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Kildeagervej Holding ApS. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-05-13 tilføjes Legale ejere: KH TEKNIK A/S, LF Invest 2019 ApS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-12 fjernes Legale ejere: LF Invest 2019 ApS, KH TEKNIK A/S (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-13 tilføjes Reelle ejere: Knud Henning Olesen (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2021-05-12 fjernes Reelle ejere: Knud Henning Olesen (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2021-03-31 tilføjes Vedtægter: 2021-03-31 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-13 tilføjes Legale ejere: LF Invest 2019 ApS, KH TEKNIK A/S (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-03-12 fjernes Legale ejere: LF Invest 2019 ApS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-13 tilføjes Reelle ejere: Knud Henning Olesen, Knud Henning Olesen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2021-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-22 tilføjes Reelle ejere: Line Frølund Nygaard Westh (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-02-21 fjernes Reelle ejere: Line Frølund Nygaard Westh (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 28, 6920 Videbæk (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-17 tilføjes Direktion: Knud Henning Olesen (direktør) (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-17 fjernes Direktion: Rikke Nygaard Westh (direktør) (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-02-22 tilføjes Legale ejere: LF Invest 2019 ApS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-02-22 fjernes Legale ejere: Rikke Nygaard Westh, Line Frølund Nygaard Westh, Hanne Margrethe Eskesen (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-02-22 tilføjes Reelle ejere: Line Frølund Nygaard Westh (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-02-22 fjernes Reelle ejere: Rikke Nygaard Westh (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-02-21 fjernes Reelle ejere: Line Frølund Nygaard Westh (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2019-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-12-01 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2019-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2019-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2019-11-30 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2019-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 28, 6920 Videbæk (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-06-08 tilføjes Direktion: Rikke Nygaard Westh (direktør) (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt forestå formueforvaltning i øvrigt. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-11-30 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-08 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Legale ejere: Rikke Nygaard Westh, Line Frølund Nygaard Westh, Hanne Margrethe Eskesen (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2017-06-08 tilføjes Navne: HME Invest ApS (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Reelle ejere: Line Frølund Nygaard Westh, Rikke Nygaard Westh (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2017-06-08 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Stiftere: Rikke Nygaard Westh, Line Frølund Nygaard Westh, Hanne Margrethe Eskesen (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Vedtægter: 2017-06-08 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-08)