Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Hjemmeside | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Formål | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 48, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2024-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindgreens Allé 9, st., 2300 København S (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: Mads Wedderkopp (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-01 fjernes Direktion: Mikkel Borch Malesa (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-06-21 fjernes Bestyrelse: Mads Wedderkopp (formand) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-19 tilføjes Legale ejere: BLAZAR ApS (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-19 fjernes Legale ejere: MBM Kapital ApS, R. TOBIASEN Holding ApS, L. RUGAARD Holding ApS, CYKOM Holding ApS (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-19 tilføjes Reelle ejere: Christian Francois Vangsted Arnstedt (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-19 fjernes Reelle ejere: Mikkel Borch Malesa, Louis Theodor Rugaard-Lunde, Rasmus Wissing Tobiasen, Oscar Bjørn-Rosager, Casper Høybye Hillstrøm (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindgreens Allé 9, st., 2300 København S (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2022-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 9, 1414 København K (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@dreaminfluencers.com (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-07 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@dreaminfluencers.com (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-08-14 tilføjes Vedtægter: 2021-08-14 (offentliggjort 2021-08-28)
Den 2021-08-11 tilføjes Legale ejere: MBM Kapital ApS, R. TOBIASEN Holding ApS, L. RUGAARD Holding ApS, CYKOM Holding ApS (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-08-11 fjernes Legale ejere: Louis Theodor Rugaard-Lunde, Rasmus Wissing Tobiasen (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-10 fjernes Legale ejere: MBM Kapital ApS, CYKOM Holding ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-11 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Borch Malesa, Louis Theodor Rugaard-Lunde, Rasmus Wissing Tobiasen, Oscar Bjørn-Rosager, Casper Høybye Hillstrøm (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-08-10 fjernes Reelle ejere: Oscar Bjørn-Rosager, Casper Høybye Hillstrøm, Mikkel Borch Malesa, Louis Theodor Rugaard-Lunde, Rasmus Wissing Tobiasen (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 9, 1414 København K (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 9, 1414 København K (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-05-12 tilføjes Bestyrelse: Mads Wedderkopp (formand) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-05-11 tilføjes Vedtægter: 2021-05-11 (offentliggjort 2021-08-28)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 9, 1414 København K (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 42, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@dreaminfluencers.com (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: mm@dreaminfluencers.com (offentliggjort 2021-01-23)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 42, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 22, 2. 2., 1150 København K (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-07-20 tilføjes Hjemmeside: dreaminfluencers.com (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-07-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mm@dreaminfluencers.com (offentliggjort 2021-01-23)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-05-05 tilføjes Vedtægter: 2020-05-05 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-12-03 tilføjes Legale ejere: Louis Theodor Rugaard-Lunde, Rasmus Wissing Tobiasen (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2019-12-03 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Borch Malesa, Louis Theodor Rugaard-Lunde, Rasmus Wissing Tobiasen (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2019-12-02 fjernes Reelle ejere: Mikkel Borch Malesa (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 22, 2. 2., 1150 København K (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2019-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 22, 2. 2., 1150 København K (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-09-22 tilføjes Legale ejere: MBM Kapital ApS, CYKOM Holding ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2018-09-21 fjernes Legale ejere: MBM Kapital ApS (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-22 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Borch Malesa, Oscar Bjørn-Rosager, Casper Høybye Hillstrøm (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-09-21 fjernes Reelle ejere: Mikkel Borch Malesa (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 22, 2. 2., 1150 København K (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 113, st. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2018-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2018-09-10 tilføjes Navne: DreamInfluencers ApS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-09 fjernes Navne: GoInfluencers IVS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-10 tilføjes Vedtægter: 2018-09-10 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2018-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge marketingsløsninger på abonnement til virksomheder. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-11-30 tilføjes Navne: GoInfluencers IVS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-11-29 fjernes Navne: Annoventure IVS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-11-30 tilføjes Vedtægter: 2017-11-30 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-11-17 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Borch Malesa (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 113, st. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hattensens Alle 8, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Direktion: Mikkel Borch Malesa (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2017-11-07 fjernes Direktion: Oliver Bentzen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-06 fjernes Direktion: Mikkel Borch Malesa (direktør) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 fjernes Kontaktoplysninger: contact@annoventure.com (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 fjernes Legale ejere: Hovedstadens maler entrepriser ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-06 fjernes Hjemmeside: http://annoventure.com (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hattensens Alle 8, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Direktion: Mikkel Borch Malesa (direktør) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere og holde aktieandele i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-07 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Hjemmeside: http://annoventure.com (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@annoventure.com (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Legale ejere: Hovedstadens maler entrepriser ApS, MBM Kapital ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Navne: Annoventure IVS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Stiftere: MBM Kapital ApS, Hovedstadens maler entrepriser ApS (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den adm. direktør (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Vedtægter: 2017-06-07 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-07)