Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-06-13 sletter virksomheden Ejerskaber: The Crypto Ship IVS. (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2017-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Northern Layers ApS. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2020-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Folkvarsvej 12, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-07 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Kontaktoplysninger: danekshea@gmail.com (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Legale ejere: Dane Kistrup Shea (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Navne: Snow Mountain Holding IVS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Reelle ejere: Dane Kistrup Shea (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Stiftere: Dane Kistrup Shea (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-01 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Bestyrelse: Dane Kistrup Shea (formand) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Dane Kistrup Shea (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-06 tilføjes Legale ejere: Dane Kistrup Shea (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-09-05 fjernes Legale ejere: Dane Kistrup Shea (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-06-08 tilføjes Reelle ejere: Dane Kistrup Shea (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folkvarsvej 12, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Bestyrelse: Dane Kistrup Shea (formand) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-06-07 tilføjes Direktion: Dane Kistrup Shea (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og aktier i nuværende og eventuelle kommende koncernforbundne selskaber samt at drive handels- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-07 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: danekshea@gmail.com (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Legale ejere: Dane Kistrup Shea (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Navne: Snow Mountain Holding IVS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Stiftere: Dane Kistrup Shea (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-06-07 tilføjes Vedtægter: 2017-06-07 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)