Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 138, st., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nimbusparken 24, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: Øksemorder ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Øksemorder IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nimbusparken 24, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2019-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvervang 21, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvervang 21, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 33, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 33, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvervang 21, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvervang 21, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-05-25 tilføjes Direktion: Amalie Bruun Abrami (direktør) (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er musikproduktion og optræden samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-05-25 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-25 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-25 tilføjes Legale ejere: Amalie Bruun Abrami (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-05-25 tilføjes Navne: Øksemorder IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-25 tilføjes Reelle ejere: Amalie Bruun Abrami (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-05-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-25 tilføjes Stiftere: Amalie Bruun Abrami (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-25 tilføjes Vedtægter: 2017-05-25 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-07)