Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Ejerskaber | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2017-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Maritime Capital ApS. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maritime Capital ApS. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2024-08-01 fjernes Direktion: Jette Holmgren Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-06 tilføjes Direktion: Jette Holmgren Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-04-10 fjernes Direktion: Morten Thomas Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Ankers Gade 2, st. tv., 1271 København K (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 2. tv., 1264 København K (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 2. tv., 1264 København K (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2019-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 25, 1270 København K (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-17 tilføjes Binavne: Green Harvest ApS (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mj@maritimecapital.dk (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-16 tilføjes Vedtægter: 2019-09-16 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 25, 1270 København K (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2017-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-13 tilføjes Direktion: Morten Thomas Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-06-13 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-07 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-07 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-13 tilføjes Legale ejere: Tine Jacobsen (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-13 fjernes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-07 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-13 tilføjes Navne: Maritime Capital Holding ApS (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 fjernes Navne: ApS STAKE nr. 6031 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-07 tilføjes Navne: ApS STAKE nr. 6031 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-13 tilføjes Reelle ejere: Tine Jacobsen (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-13 tilføjes Vedtægter: 2017-06-13 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2017-06-07 tilføjes Vedtægter: 2017-06-07 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-07 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-02)