Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2018-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Omni Blonde A/S. (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2024-01-31 tilføjes Bestyrelse: Grant Matthew Galvin (formand) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-01-31 fjernes Bestyrelse: Lars Georg Brandt (formand) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-11-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-17 tilføjes Bestyrelse: Lars Georg Brandt (formand) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-08-17 fjernes Bestyrelse: Laurent Misischi (formand) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-17 fjernes Direktion: Rie Jochumsen Wonsbeck (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 tilføjes Direktion: Lars Georg Brandt (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2021-10-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Bestyrelse: Laurent Misischi (formand) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2020-12-01 fjernes Bestyrelse: Peter Leo Mc Donald (formand) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-01 tilføjes Direktion: Vincent Jean Baptiste Tercé (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-01 fjernes Direktion: Lars Georg Brandt (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-11-30 fjernes Bestyrelse: Laurent Misischi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af ét bestyrelsesmedlem alene eller af én direktør alene. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-01 tilføjes Direktion: Rie Jochumsen Wonsbeck (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Vedtægter: 2020-05-01 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-03-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Leo Mc Donald (formand) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-03-01 fjernes Bestyrelse: Richard Alan Kornbluth (formand) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-03-01 tilføjes Direktion: Lars Georg Brandt (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-03-01 fjernes Direktion: Laurent Misischi (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-02-29 fjernes Bestyrelse: Peter Leo Mc Donald (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-02-29 fjernes Direktion: Lars Georg Brandt (direktør) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af én direktør alene. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-07-12 tilføjes Bestyrelse: Laurent Misischi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2019-07-12 tilføjes Direktion: Laurent Misischi (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-07-12 fjernes Direktion: Peter Leo Mc Donald (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-12 tilføjes Vedtægter: 2019-07-12 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-26 tilføjes Direktion: Lars Georg Brandt (direktør) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 2. tv., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 2. tv., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: admineu@kevinmurphy.com.au (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: riej@kevinmurphy.com.au (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: riej@kevinmurphy.com.au (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 2. tv., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-06-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Leo Mc Donald (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2017-06-06 tilføjes Direktion: Peter Leo Mc Donald (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-06-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at markedsføre og sælge produkter til det professionelle hårpleje/-styling marked i Europa. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-06 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Hjemmeside: www.kevinmurphy.com.au (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Legale ejere: Kevin Murphy Group Pty. Ltd. (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2017-06-06 tilføjes Navne: Kevin Murphy Europe A/S (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Reelle ejere: Peter Leo Mc Donald, Simon John McDonald (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2017-06-06 fjernes Reelle ejere: Peter Leo Mc Donald (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2017-06-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Stiftere: Kevin Murphy Group Pty. Ltd. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af én direktør. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-06-06 tilføjes Vedtægter: 2017-06-06 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-07)