Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlehusene 42, 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Direktion: Kemal Sahin (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-07 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Kontaktoplysninger: sahin.kemal@gmail.com (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Legale ejere: Kemal Sahin (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Navne: KGRS Holding IVS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Reelle ejere: Kemal Sahin (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Stiftere: Kemal Sahin (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-02-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Gofer ApS. (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2021-08-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-23 tilføjes Reelle ejere: Kemal Sahin (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlehusene 42, 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2018-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlehusene 42, 2620 Albertslund (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlehusene 42, 2620 Albertslund (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-06-07 tilføjes Direktion: Kemal Sahin (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-07 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: sahin.kemal@gmail.com (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Legale ejere: Kemal Sahin (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Navne: KGRS Holding IVS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Stiftere: Kemal Sahin (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Vedtægter: 2017-06-07 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-25)