Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Poulsen | 10.11.2023 | 13.03.2024 | adm. dir |
Henning Glasdam Christensen | 01.09.2023 | 01.09.2023 | adm. dir |
Peter Bersang | 19.04.2023 | 01.09.2023 | direktør |
Jesper Skovsgaard | 30.06.2021 | 19.04.2023 | direktør |
Jesper Skovsgaard | 25.06.2020 | 28.04.2021 | direktør |
Jesper Skovsgaard | 01.06.2017 | 27.05.2020 | direktør |