Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: H. C. Andersens Vej 25, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Direktion: Jacob Gammelby Stenhaug (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Legale ejere: JSBG Holding IVS (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Navne: JSBG Drift IVS (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Reelle ejere: Jacob Gammelby Stenhaug (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Stiftere: Jacob Gammelby Stenhaug (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-02-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-02-07 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-02-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 tilføjes Vedtægter: 2020-02-06 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: H. C. Andersens Vej 25, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Jacob Gammelby Stenhaug (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er konsulentvirksomhed og ledelsesrådgivning. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-01 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: JSBG Holding IVS (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Navne: JSBG Drift IVS (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Gammelby Stenhaug (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Stiftere: Jacob Gammelby Stenhaug (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-10)