Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask |
Den 2021-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: L O Rasmussensvej 14, 3390 Hundested (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-12-31 fjernes Interessenter: Børge Laurits Larsen, Anette Otto Larsen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: anottolarsen@gmail.com (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-12-31 fjernes Navne: iHundene I/S (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Børge Laurits Larsen, Anette Otto Larsen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: L O Rasmussensvej 14, 3390 Hundested (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: L O Rasmussensvej 14, 3390 Hundested (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: anottolarsen@gmail.com (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: L O Rasmussensvej 14, 3390 Hundested (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2018-08-01 tilføjes Interessenter: Anette Otto Larsen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Anette Otto Larsen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2018-08-01 fjernes Reelle ejere: Anders Peter Drachmann, Bjarke Vejby (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 fjernes Interessenter: Bjarke Vejby, Anders Peter Drachmann (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-06-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2017-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2017-06-01 tilføjes Interessenter: Børge Laurits Larsen, Bjarke Vejby, Anders Peter Drachmann (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2017-06-01 tilføjes Navne: iHundene I/S (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Peter Drachmann, Bjarke Vejby, Børge Laurits Larsen (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-09-09)