Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Hjemmeside | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 229, 2. 2., 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-05-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-04 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Kontaktoplysninger: ath@bechbruun.com (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Legale ejere: Fatih Yüksel, Serkan Yüksel (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Navne: Bidera IVS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes ObligatoriskEmail: fatihyuk92@gmail.com (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Stiftere: Serkan Yüksel, Fatih Yüksel (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-06 Statstidende Dekret
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: ath@bechbruun.com (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-01-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@bidera.dk (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-17 fjernes Hjemmeside: www.bidera.dk (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Bestyrelse: Fatih Yüksel (næstformand) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Fatih Yüksel (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 229, 2. 2., 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Bestyrelse: Fatih Yüksel (næstformand) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-06-04 tilføjes Direktion: Fatih Yüksel (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-06-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at oprette en platform der muliggør oprettelse af forbindelser, netværke og udbud af kompetencer, kvalifikationer og viden. (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-05-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-04 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Hjemmeside: www.bidera.dk (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2017-06-04 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bidera.dk (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2017-06-04 tilføjes Legale ejere: Fatih Yüksel, Serkan Yüksel (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Navne: Bidera IVS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes ObligatoriskEmail: fatihyuk92@gmail.com (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Stiftere: Serkan Yüksel, Fatih Yüksel (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-06-04 tilføjes Vedtægter: 2017-06-04 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)