Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Vedtægter | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sportoften 1, 5320 Agedrup (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Direktion: Lasse Werner (direktør) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-02 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: dytman@gmail.com (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Legale ejere: Lasse Werner (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Navne: Lasse Werner Holding ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Reelle ejere: Lasse Werner (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Stiftere: Lasse Werner (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Partners InC ApS. (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Partners InC ApS. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: Lasse Werner Holding ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: Lasse Werner Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sportoften 1, 5320 Agedrup (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Direktion: Lasse Werner (direktør) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Partners InC ApS og andre fremtidige datterselskaber og associerede selskaber (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-02 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: dytman@gmail.com (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Legale ejere: Lasse Werner (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Navne: Lasse Werner Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-06-02 tilføjes Reelle ejere: Lasse Werner (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Stiftere: Lasse Werner (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-06-02 tilføjes Vedtægter: 2017-06-02 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-08)