Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
xbrl | Tegningsregel | Kapital | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Navne | Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejervænget 8, 5610 Assens (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Auktionsgade 3, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-02 tilføjes Direktion: Ulrich Vigandt Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-01 fjernes Direktion: Ulrich Vigandt Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-06-06 tilføjes Bestyrelse: Allan Holbech Persson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-06-06 fjernes Bestyrelse: John Erik Lesbo (formand) (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-06-06 tilføjes Direktion: Ulrich Vigandt Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-06-06 fjernes Direktion: Henrik Gliese (direktør) (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-06-06 tilføjes Legale ejere: MM Investment Group ApS, APJP HOLDING ApS, Vigandt Holding ApS (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-06-06 fjernes Legale ejere: ARBEJDSMILJØEKSPERTEN A/S, John Erik Lesbo (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Auktionsgade 3, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2023-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tietgens Allé 46, 5230 Odense M (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-13 tilføjes Bestyrelse: John Erik Lesbo (formand) (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2023-01-13 tilføjes Direktion: Henrik Gliese (direktør) (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2023-01-13 fjernes Direktion: Renata Alicja Edsbjerg (direktør) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 90.704,00 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-13 tilføjes Legale ejere: ARBEJDSMILJØEKSPERTEN A/S, John Erik Lesbo, SEBE ApS, POUL SØGREN ApS (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-01-12 fjernes Legale ejere: SEBE ApS, POUL SØGREN ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-13 tilføjes Vedtægter: 2023-01-13 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-13 fjernes Reelle ejere: Renata Alicja Edsbjerg, Poul Søgren Hansen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: HR Digital ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: HR Digital IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: POUL SØGREN ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: VAMPAS IVS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: SEBE ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Renata Alicja Edsbjerg, Poul Søgren Hansen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2019-06-30 fjernes Legale ejere: SEBE ApS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2019-06-30 fjernes Reelle ejere: Renata Alicja Edsbjerg, Poul Søgren Hansen (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tietgens Allé 46, 5230 Odense M (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2017-06-02 tilføjes Direktion: Renata Alicja Edsbjerg (direktør) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2017-06-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udvikling og salg af digitale HR løsninger. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-02 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Legale ejere: SEBE ApS, VAMPAS IVS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2017-06-02 tilføjes Navne: HR Digital IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-06-02 tilføjes Reelle ejere: Renata Alicja Edsbjerg, Poul Søgren Hansen (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2017-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2017-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2017-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Stiftere: VAMPAS IVS, SEBE ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2017-06-02 tilføjes Vedtægter: 2017-06-02 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-02)